Auskünfte zu Viega Schweiz AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Viega Schweiz AG
- Viega Schweiz AG in Chur ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Herstellung von Bauelementen». Viega Schweiz AG ist aktiv.
- Die Firma wurde am 29.01.1999 gegründet.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 18.12.2023 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die gemeldete UID ist CHE-105.023.546.
- 4 Marken oder Gesuche der Firma Viega Schweiz AG sind beim IGE eingetragen.
Management (6)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Thomas Schöler,
Judith Schaniel,
Carsten Kossler,
Christian Michael Arne Jonas Bengtsson,
Beat Monstein
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.01.1999
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Chur
Handelsregisteramt
GR
Handelsregister-Nummer
CH-350.4.000.620-0
UID/MWST
CHE-105.023.546
Branche
Herstellung von Bauelementen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vetrieb von Sensoren, Steuerungen, Informatik und Automation jeglicher Art; die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte im In- und Ausland durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Chur | 09.10.2017 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 09.08.2011 | 08.10.2017 | |
Allemann, Zinsli & Partner AG in Liquidation | Chur | 30.08.2006 | 08.08.2011 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- OBLAMATIK AG
- OBLAMATIK GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
Oblamatik | 23.12.2022 | aktiv | 15664/2022 |
13.06.2019 | aktiv | 00973/2019 |
Neueste SHAB-Meldungen: Viega Schweiz AG
Publikationsnummer: HR02-1005912878, Handelsregister-Amt Graubünden
Viega Schweiz AG, in Chur, CHE-105.023.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005822179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mänken, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöler, Thomas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005822179, Handelsregister-Amt Graubünden
Viega Schweiz AG, in Chur, CHE-105.023.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dohmann, Jan Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Gummersbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaniel, Judith, von Surses, in Surses, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005732659, Handelsregister-Amt Graubünden
Viega Schweiz AG, in Chur, CHE-105.023.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2023, Publ. 1005643942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baginski, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Neetze (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gellisch, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Attendorn (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grundke, Patrick Rene, deutscher Staatsangehöriger, in Solingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kossler, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Attendorn (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bengtsson, Christian Michael Arne Jonas, schwedischer Staatsangehöriger, in Attendorn (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.