Auskünfte zu Innoplan Bauingenieure AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Innoplan Bauingenieure AG
- Innoplan Bauingenieure AG hat den Sitz in Arbon und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros» tätig.
- Im Management sind 4 aktive Personen eingetragen.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 12.06.2024.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma Innoplan Bauingenieure AG lautet CHE-109.094.195.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
Martin Honold,
Reinold Biefer,
Rinaldo Deganello,
Clemens Paul Vinzenz Hasler
Geschäftsleitung
neuste Zeichnungsberechtigte
Martin Honold,
Reinold Biefer,
Rinaldo Deganello,
Clemens Paul Vinzenz Hasler
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
22.06.2001
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Arbon
Handelsregisteramt
TG
Handelsregister-Nummer
CH-440.3.014.614-0
UID/MWST
CHE-109.094.195
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Führen eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 12.06.2024 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Zähner Treuhand AG | Münsterlingen | 14.02.2017 | 11.06.2024 | |
FLT Fürstenland Treuhand GmbH | Gossau (SG) | <2004 | 13.02.2017 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Näf & Partner AG
- INP Ingenieurbüro Näf & Partner AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Innoplan Bauingenieure AG
Publikationsnummer: HR02-1006055135, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Innoplan Bauingenieure AG, in Arbon, CHE-109.094.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986337).
Statutenänderung:
05.06.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Innoplan Anderes-Näf AG, in Kreuzlingen (CHE-183.489.449), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 Aktiven von CHF 716'301.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 432'817.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Aktien zu CHF 1'000.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000 erhöht.
Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
350 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zähner Treuhand AG (CHE-107.887.380), in Münsterlingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deganello, Rinaldo, italienischer Staatsangehöriger, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rebstein];
Biefer, Reinold, von Raperswilen und Homburg, in Sulgen, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hasler, Clemens, von Lommis, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004986337, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Näf & Partner AG, in Arbon, CHE-109.094.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795580).
Statutenänderung:
21.09.2020.
Firma neu:
Innoplan Bauingenieure AG.
Weitere Adressen:
Unterseestrasse 67, 8280 Kreuzlingen.
Zweck neu:
Führen eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kommanditgesellschaft Ingenieurbüro Näf & Partner, in Arbon, gemäss Vertrag vom 15.06.2001 und Bilanz per 31.12.2000 mit Aktiven von CHF 699'761.35 und Passiven von CHF 286'468.86 zum Übernahmepreis von CHF 413'292.49, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 163'292.49 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.