Adresse
Flumserbergstrasse 149
8897 Flumserberg Tannenheim
Auskünfte zu Nadig Sport AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Nadig Sport AG
- Nadig Sport AG hat den Sitz in Flumserberg Tannenheim und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Handel (Freizeitwaren)» tätig.
- Das Management der Firma Nadig Sport AG besteht aus 5 Personen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 19.12.2017.
- Die Firma ist im Handelsregister SG mit der UID CHE-107.972.465 eingetragen.
Management (5)
neueste Verwaltungsräte
Andreas Nadig,
Edith Nadig,
Markus Nadig,
Marie-Theres Nadig,
Thomas Nadig
neuste Zeichnungsberechtigte
Andreas Nadig,
Edith Nadig,
Markus Nadig,
Marie-Theres Nadig,
Thomas Nadig
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.01.1980
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Flums
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.3.019.084-7
UID/MWST
CHE-107.972.465
Branche
Handel (Freizeitwaren)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb eines Sportgeschäftes und einer Privat-Skischule. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften und Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen und für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Cossalter Treuhand AG in Liquidation | Walenstadt | <2004 | 19.08.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Nadig Sport AG
Publikationsnummer: 3941315, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Nadig Sport AG, in Flums, CHE-107.972.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2009, S. 15, Publ. 5205698).
Domizil neu:
Flumserbergstrasse 149, 8897 Flumserberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Walter, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadig, Marie-Theres, von Flums, in Flums, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Nadig, Edith, von Flums, in Flums, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nadig, Andreas, von Flums, in Flums, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nadig, Markus, von Flums, in Flums, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5205698, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Nadig Sport AG, in Flums, CH-320.3.019.084-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.1996, S. 798).
Statutenänderung:
07.08.2009.
Zweck neu:
Betrieb eines Sportgeschäftes und einer Privat-Skischule. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften und Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen und für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 27.12.1979 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.Dezember 1979 und Uebernahmebilanz per 30. November 1979 von der bisherigen, im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Nadig Sport-Shop, Inhaberin Marie-Theres Nadig', in Flums, den Geschäftsbetrieb mit sämtlichen Aktiven von CHF 153'770.15 und Passiven von CHF 98'973.20, zum Preise von CHF 54'796.95, wovon CHF 54'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit eingeschriebenem Brief an die der Gesellschaft letztbekannte Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cossalter Treuhand AG, in Walenstadt, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Nadig Sport AG, in Flums, Betrieb eines Sportgeschäftes usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.165 vom 28.8.1995 S.4800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadig, Franz, von Flums, in Berschis, Gemeinde Walenstadt, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadig, Marie-Theres, von Flums, in Flums, Präsidentin, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Nadig, Thomas, von Flums, in Flums, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Geschäftsführer).
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.