Auskünfte zu Mobility Plus GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Mobility Plus GmbH
- Mobility Plus GmbH ist aktuell aktiv und in der Branche Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen tätig. Der Sitz liegt in Dietlikon.
- Es sind 6 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 23.05.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die im Handelsregister ZH eingetragene UID lautet CHE-111.711.175.
- Es sind 30 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: 2Towers Immobilien AG, Anchor Consulting AG, Assistanceservice.net AG.
Management (6)
Geschäftsleitung
neuste Zeichnungsberechtigte
Richard Arthur Dolmetsch,
Marco Venturini,
Claudio Deragisch,
Andreas Stefan Buhl
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
10.06.2004
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Dietlikon
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.029.106-9
UID/MWST
CHE-111.711.175
Branche
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb einer Online-Plattform für die Anstellung und Zurverfügungstellung von Freiberuflern (Selbstständigerwerbende, Freelancer, etc.) sowie Platzierung von Aufträgen aller Art. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Gesellschaften gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- MTMB & Partner GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mobility Plus GmbH
Publikationsnummer: HR02-1006037577, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MTMB & Partner GmbH, in Dietlikon, CHE-111.711.175, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697031).
Statutenänderung:
12.04.2024. 16.05.2024.
Firma neu:
Mobility Plus GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb einer Online-Plattform für die Anstellung und Zurverfügungstellung von Freiberuflern (Selbstständigerwerbende, Freelancer, etc.) sowie Platzierung von Aufträgen aller Art. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Gesellschaften gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilsbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MSS Holding AG (CHE-109.102.914), in Dietlikon, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dolmetsch, Richard Arthur, von Kilchberg (ZH), in Zumikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Venturini, Marco, von Adliswil, in Steinmaur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Buhl, Andreas, von Maur, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 10.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Deragisch, Claudio, von Tujetsch, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Ivanov, Radostin, bulgarischer Staatsangehöriger, in Plovdiv (BG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Jagan, Julian, britischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 10.00.
Publikationsnummer: HR02-1004697031, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MTMB & Partner GmbH, in Dietlikon, CHE-111.711.175, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, S.0, Publ. 1613757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mouzo Buhl, Maria Teresa, von Maur, in Maur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MSS Holding AG (CHE-109.102.914), in Dietlikon, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Mobilitäts- und Schadenservice Holding AG (CHE-109.102.914), in Dübendorf, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Buhl, Andreas, von Maur, in Maur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1613757, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MTMB & Partner GmbH, in Dübendorf, CHE-111.711.175, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7113374).
Statutenänderung:
30.06.2014.
Sitz neu:
Dietlikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mobilitäts- und Schadenservice Holding AG (CHE-109.102.914), in Dübendorf, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Mobilitäts- und Schadenservice Holding AG (CH-020.3.024.781-9) und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Buhl, Andreas, von Maur, in Maur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.