Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Froidevaux, Eicher & Partner GmbH
Birkenweg 7
8700 Küsnacht ZH
Auskünfte zu MMR Medical Market Research GmbH in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
16.02.2009
Löschung im Handelsregister
30.03.2012
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Küsnacht (ZH)
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.039.544-8
UID/MWST
CHE-114.725.529
Branche
Durchführung von Markt- und Meinungsforschung
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Marktforschungsleistungen aller Art insbesondere auf dem Gebiet der Medizin, der Pharmazeutik, der Medizintechnik, der Chemie, der Kosmetik, des Gesundheitswesens und auch auf dem Gebiet anderer Branchen- und Industriezweige. Zudem kann die Gesellschaft auch Beratungsdienstleistungen zuhanden von Dritten erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Cathomen + Partner Treuhandgesellschaft | Steffisburg | 20.02.2009 | 06.06.2011 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- MMR Medical Market Research GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: MMR Medical Market Research GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: 6617828, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MMR Medical Market Research GmbH in Liquidation, in Küsnacht ZH, CH-020.4.039.544-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, S. 0, Publ. 6194336). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 6194336, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MMR Medical Market Research GmbH in Liquidation, in Küsnacht ZH, CH-020.4.039.544-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 27, Publ. 5979374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomen + Partner Treuhandgesellschaft (CH-092.2.015.277-6), in Steffisburg, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5979374, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MMR Medical Market Research GmbH, in Küsnacht ZH, CH-020.4.039.544-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 25, Publ. 4890206).
Firma neu:
MMR Medical Market Research GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Frank, von Riggisberg, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Froidevaux, Dominique, von Le Noirmont, in Zumikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zambaz, Blaise, von Conthey, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dula, Daniel, von Buttisholz, in Cham, Liquidator, mit Einzelunterschrift.