Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Milchgenossenschaft Saland in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
05.03.1985
Löschung im Handelsregister
09.10.2012
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Bauma
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.5.901.166-0
UID/MWST
CHE-103.310.839
Branche
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Bestmögliche Verwertung der in Saland und Umgebung produzierten Kuhmilch, Förderung der beruflichen Kenntnisse; usw.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Milchgenossenschaft Saland
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Milchgenossenschaft Saland in Liquidation
Publikationsnummer: 6881332, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Milchgenossenschaft Saland in Liquidation, in Bauma, CH-020.5.901.166-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 23, Publ. 5611782). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 5611782, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Milchgenossenschaft Saland, in Bauma, CH-020.5.901.166-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 40 vom 28.02.1992, S. 924).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Saland in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.05.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 19.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Walter, von Guggisberg, in Wildberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Fritz, von Schangnau, in Wila, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köstli, Josef, von Homburg, in Bauma, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitgled der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher Bauernverband (ZBV) (CH-020.6.000.571-0), in Zürich, Liquidatorin.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Milchgenossenschaft Saland, in Bauma (SHAB Nr.124 vom 29.6.1990, S.2599). Fürst Martin ist aus der Verwaltung ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen.
Neues Mitglied der Verwaltung:
Köstli Josef, von Gündelhart-Hörhausen, in Bauma, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.