Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Medizinische Analytik Burgdorf AG MAB
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
31.08.1989
Löschung im Handelsregister
02.10.2006
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Burgdorf
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-053.3.005.117-1
UID/MWST
CHE-106.497.450
Branche
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Führung eines Labors für medizinische Analytik, wie klinisch-chemische, serologische und mikrobiologische Analysen, Spezialanalysen, Lebensmittel- und Wasseranalysen, sowie Beratung in diesem Bereich. Kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lancy | 29.06.2005 | 01.10.2006 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Medizinische Analytik Burgdorf AG MAB
Publikationsnummer: 3573522, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Medizinische Analytik Burgdorf AG MAB, in Burgdorf, CH-053.3.005.117-1, Führung eines Labors für medizinische Analytik, wie klinisch-chemische, serologische und mikrobiologische Analysen, Spezialanalysen, Lebensmittel- und Wasseranalysen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2006, S. 2, Publ. 3177580). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die 'Unilabs, Laboratoire d'analyses médicales', in Genf (CH-660.0204971-1), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 3177580, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Medizinische Analytik Burgdorf AG MAB, in Burgdorf, CH-053.3.005.117-1, Führung eines Labors für medizinische Analytik, wie klinisch-chemische, serologische und mikrobiologische Analysen, Spezialanalysen, Lebensmittel- und Wasseranalysen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 4, Publ. 2907478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mentha, Blaise, von Genf, in Collonge-Bellerive, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Konrad, Günter, von Kerns, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Publikationsnummer: 2907478, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Medizinische Analytik Burgdorf AG MAB, in Burgdorf, CH-053.3.005.117-1, Führung eines Labors für medizinische Analytik, wie klinisch-chemische, serologische und mikrobiologische Analysen, Spezialanalysen, Lebensmittel- und Wasseranalysen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2004, S. 3, Publ. 2230192).
Statutenänderung:
24.05.2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Willy, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ENGEL COPERA AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seltmann, Dr. Albrecht, von Dulliken, in Wohlen bei Bern (Hinterkappelen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hinterkappelen (Gemeinde Wohlen bei Bern), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Mentha, Blaise, von Genf, in Collonge-Bellerive, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wavre, Eric, von Neuenburg, in Collonges-sous-Salève (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Claude, von Dottikon, in Nyon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konrad, Günter, von Kerns, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young SA, in Lancy, Revisionsstelle.