Auskünfte zu Mag d'Ogoz Sàrl
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Mag d'Ogoz Sàrl
- Mag d'Ogoz Sàrl hat den Sitz in Avry-devant-Pont, ist aktiv und im Bereich «Handel (sonstiges)» tätig.
- Es sind 2 aktive Personen im Management eingetragen.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 04.08.2023.
- Die gemeldete UID lautet CHE-372.219.800.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.07.2022
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Pont-en-Ogoz
Handelsregisteramt
FR
Handelsregister-Nummer
CH-217.3.581.344-2
UID/MWST
CHE-372.219.800
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La société a pour but l'exploitation d'un commerce de produits de boulangerie ainsi que de produits d'alimentation générale. La société exploite également un restaurant/tea-room. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ou propre à en favoriser la réalisation, conclure des contrats qui sont de nature à développer ses activités ou qui s'y rapportent directement ou indirectement, recevoir des produits que cela soit sous forme d'intérêts, commissions et dividendes, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut effectuer ces opérations aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle peut accorder des prêts et constituer des garanties en faveur de toute personne, notamment de ses associés et gérants.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mag d'Ogoz Sàrl
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005810157, Handelsregister-Amt Freiburg, (217)
Mag d'Ogoz Sàrl, à Pont-en-Ogoz, CHE-372.219.800 (FOSC du 13.07.2022, p. 0/1005519642). Statuts modifiés le 26.07.2023.
Personne radiée:
Wyss Jean Claude Paul, associé, 70 parts de CHF 100, gérant, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Droux Isabelle, associée, 70 parts de CHF 100, gérante, signature collective à deux, maintenant associée, 100 parts de CHF 100, gérante, signature individuelle;
Chassot Jean-Luc Michel, associé, 70 parts de CHF 100, gérant, président, signature collective à deux, maintenant associé, 110 parts de CHF 100, gérant, président, signature individuelle.
Publikationsnummer: HR01-1005519642, Handelsregister-Amt Freiburg, (217)
Mag d'Ogoz Sàrl, à Pont-en-Ogoz, Sur Charmont 3, 1644 Avry-devant-Pont, CHE-372.219.800. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 30.06.2022.
But:
la société a pour but l'exploitation d'un commerce de produits de boulangerie ainsi que de produits d'alimentation générale. La société exploite également un restaurant/tea-room. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ou propre à en favoriser la réalisation, conclure des contrats qui sont de nature à développer ses activités ou qui s'y rapportent directement ou indirectement, recevoir des produits que cela soit sous forme d'intérêts, commissions et dividendes, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut effectuer ces opérations aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle peut accorder des prêts et constituer des garanties en faveur de toute personne, notamment de ses associés et gérants.
Capital social:
CHF 21'000.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne inscrite:
Droux Isabelle, de Vuisternens-devant-Romont, à Pont-en-Ogoz, associée, 70 parts de CHF 100, gérante, signature collective à deux, Wyss Jean Claude Paul, de Oberdorf SO, à Pont-en-Ogoz, associé, 70 parts de CHF 100, gérant, signature collective à deux;
Chassot Jean-Luc Michel, de Siviriez, à Pont-en-Ogoz, associé, 70 parts de CHF 100, gérant président, signature collective à deux. Selon déclaration du 30.06.2022, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.