Auskünfte zu LUYET IMMOBILIER SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber LUYET IMMOBILIER SA
- LUYET IMMOBILIER SA hat den Sitz in Sion, ist aktiv und im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig.
- Das Management der Firma LUYET IMMOBILIER SA besteht aus 2 Personen. Gegründet wurde die Firma am 17.12.2004.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 28.07.2020. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma LUYET IMMOBILIER SA lautet CHE-112.151.770.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.12.2004
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Sion
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-626.3.009.567-3
UID/MWST
CHE-112.151.770
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
L'exploitation et la gestion de biens immobiliers dans toutes sortes d'activités commerciales (cf. statuts pour but complet).
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 11.03.2020 | 06.07.2020 | |
COFIDASS Fiduciaire & Assurances Yves Lonfat | Martigny-Combe | 23.12.2004 | 10.03.2020 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- LUYET CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: LUYET IMMOBILIER SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004947039, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
LUYET IMMOBILIER SA, à Sion, CHE-112.151.770, société anonyme (No. FOSC 129 du 07.07.2020, Publ. 1004931322).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Reynard, Joël, de Savièse, à Savièse, directeur adjoint, avec signature individuelle;
Dubuis, Nicolas, de Savièse, à Mont-Noble, avec signature collective à deux avec le président et directeur ou le secrétaire.
Publikationsnummer: HR02-1004931322, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
LUYET CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA, à Sion, CHE-112.151.770, société anonyme (No. FOSC 84 du 01.05.2020, Publ. 1004881678).
Modification des statuts:
17.06.2020.
Transfert de patrimoine:
selon contrat de transfert de patrimoine du 17.06.2020, la société a transféré certains actifs de CHF 1'866'961.03 et certains passifs envers les tiers de CHF 943'541.70, soit un actif net de CHF 923'419.33, à la société anonyme nouvellement constituée LUYET CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA, à Sion (CHE-454.200.967).
Contre-prestation:
2000 actions nominatives de CHF 100.00, liées selon statuts, entièrement libérées et une créance de CHF 723'419.33 en faveur de l'apporteur.
Nouvelle raison sociale:
LUYET IMMOBILIER SA.
Nouveau but:
L'exploitation et la gestion de biens immobiliers dans toutes sortes d'activités commerciales (cf. statuts pour but complet).
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: apport en nature et reprise de biens : selon contrat du 14.12.2004 et bilan au 31.10.2004, il est fait apport des actifs et passifs de la raison individuelle "Luyet Jean-Robert" à Sion, soit un actif net de CHF 1'013'135, 88 accepté pour ce prix et dont CHF 200'000.-- sont imputés sur le capital contre remise de la totalité des actions, le solde constituant une créance envers la société].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Reynard, Delphine, de Savièse, à Savièse, administratrice et secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: Reynard-Luyet, Delphine];
Luyet, Jean Robert, de Savièse, à Savièse, président, directeur, avec signature individuelle [précédemment: Luyet, Jean-Robert]. Selon déclaration du 17.06.2020, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.