Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Luchsinger & Partner Wirtschaftsberatung
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.02.1994
Löschung im Handelsregister
03.07.2019
Rechtsform
Kollektivgesellschaft
Rechtssitz der Firma
Kreuzlingen
Handelsregisteramt
TG
Handelsregister-Nummer
CH-440.2.002.208-5
UID/MWST
CHE-107.587.771
Branche
Treuhändische Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Revision, Steuer- und Wirtschaftsberatung.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Luchsinger & Partner Wirtschaftsberatung
Publikationsnummer: HR03-1004666738, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Luchsinger & Partner Wirtschaftsberatung, in Kreuzlingen, CHE-107.587.771, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, S.0, Publ. 2002561). Die Gesellschaft hat sich aufgelöst. Die Liquidation ist durchgeführt. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 2002561, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Luchsinger & Partner Wirtschaftsberatung, in Kreuzlingen, CHE-107.587.771, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2008, S. 17, Publ. 4759846).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menet, Marc, von Gais, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4759846, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Luchsinger & Partner Wirtschaftsberatung, in Kreuzlingen, CH-440.2.002.208-5, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.1996, S. 2014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kennel, Dr. Ulrich, von Arth, in Kreuzlingen, mit Einzelunterschrift.