Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SION SA
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.08.1998
Löschung im Handelsregister
09.10.2006
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Sion
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-626.3.004.406-0
UID/MWST
CHE-104.811.469
Branche
Betreiben von Fondsmanagement
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Gérance de patrimoine et conseil en placement
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | <2004 | 08.10.2006 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SITTEN AG
- LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SION Ltd
- Darier Hentsch Sion SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SION SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3583862, Handelsregister-Amt Wallis
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SION SA, à Sion, CH-626.3.004.406-0, gérance de patrimoine et conseil en placement, société anonyme (FOSC no 125 du 30.06.2006, p. 21, publ. 3441870). Les actifs et passifs envers les tiers sont repris par la société 'LODH PARTICIPATIONS SA', à Genève (CH-660.0.094.961-7 ). La société est radiée par suite de fusion.
Publikationsnummer: 3441870, Handelsregister-Amt Wallis
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SION SA, à Sion, CH-626.3.004.406-0, gérance de patrimoine et conseil en placement, société anonyme (FOSC no 150 du 05.08.2004, p. 14, publ. 2392086).
Personnes et signatures radiées:
Varone, Jean-René, de Savièse, à Savièse, président, avec signature collective à deux;
Seiler, Roberto, de Zermatt, à Genève, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Bonna, Jean-A., de Genève, à Collonge-Bellerive, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 2392086, Handelsregister-Amt Wallis
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SION SA, à Sion, CH-626.3.004.406-0, gérance de patrimoine et conseil en placement, société anonyme (FOSC no 149 du 07.08.2003, p. 13, publ. 1119616).
Personnes et signatures radiées:
Zimmermann, Jean-Charles, de Wattenwil, au Petit-Lancy, président, avec signature collective à deux;
Briand, Pierre, de Reverolle, à Genève, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Varone, Jean-René, de Savièse, à Savièse, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur-délégué];
Seiler, Roberto, de Zermatt, à Genève, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur].