Auskünfte zu Lignatur AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Lignatur AG
- Lignatur AG ist in der Branche «Verarbeitung von Holz» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Waldstatt.
- Die Firma wurde am 07.05.1997 gegründet und hat 7 Personen im Management.
- Am 09.07.2024 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die UID der Firma lautet CHE-108.608.909.
- In der Datenbank des IGE sind momentan 2 Marken oder Gesuche der Firma Lignatur AG eingetragen.
- JURUWA AG, RAWood AG sind an derselben Adresse eingetragen.
Management (7)
neueste Verwaltungsräte
Ralph Schläpfer,
Rudolf Jud,
Michael Rammo,
Bruno Franz Hüsser
neuste Zeichnungsberechtigte
Ralph Schläpfer,
Rudolf Jud,
Michael Rammo,
Ruedi Jud,
Andrej Dörig
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.05.1997
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Waldstatt
Handelsregisteramt
AR
Handelsregister-Nummer
CH-300.3.013.349-6
UID/MWST
CHE-108.608.909
Branche
Verarbeitung von Holz
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Lignaturprodukten (verleimte tragende Decken- und Dachelemente aus Holz) im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder mit anderen Gesellschaften fusionieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
TFP Treuhand AG | Schwende-Rüte | 14.01.2021 |
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Acklin & Keusch AG | Aarau | 12.01.2016 | 13.01.2021 | |
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG | Altstätten | 13.08.2007 | 11.01.2016 | |
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG | Hergiswil (NW) | <2004 | 12.08.2007 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
LIGNATUR | 25.01.2010 | aktiv | 59143/2009 |
LIGNATUR | 23.03.1988 | aktiv | 00396/1988 |
Neueste SHAB-Meldungen: Lignatur AG
Publikationsnummer: HR02-1006079676, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Lignatur AG, in Waldstatt, CHE-108.608.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721751).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rammo, Michael, von St. Gallen, in Glarus, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Jud, Rudolf (1964), genannt Ruedi, von Schänis, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jud, Rudolf, genannt Ruedi, Delegierter des Verwaltungsrates];
Schläpfer, Ralph, von Wolfhalden, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates];
Jud, Ruedi (1992), von Schänis, in Schwellbrunn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005721751, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Lignatur AG, in Waldstatt, CHE-108.608.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2023, Publ. 1005689191).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Andrej, von Appenzell, in Schwende-Rüte, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flawil];
Rammo, Michael, von St. Gallen, in Glarus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen].
Publikationsnummer: HR02-1005689191, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Lignatur AG, in Waldstatt, CHE-108.608.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073804).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Schwende-Rüte, Revisionsstelle [bisher: in Schwende] (amtliche Umbenennung).
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.