Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Kenkakum AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
21.06.1995
Löschung im Handelsregister
03.05.2016
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Givisiez
Handelsregisteramt
FR
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.006.227-8
UID/MWST
CHE-107.360.397
Branche
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit Lebensmitteln aller Art, insbesondere für den Grosshandel; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Finanzierungen von Liegenschaften übernehmen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Trevin AG Treuhand & Revisionen | Zürich | <2004 | 10.05.2011 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Kenkakum SA
- Jeppesen AG
- Jeppesen Handels AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
QUALINUT - GOURMET DE LUXE | 21.06.2002 | gelöscht | 02224/2002 |
QUALINUT | 03.04.2002 | gelöscht | 01507/2002 |
Neueste SHAB-Meldungen: Kenkakum AG
Publikationsnummer: 2813271, Handelsregister-Amt Freiburg, (217)
Kenkakum AG, in Givisiez, CHE-107.360.397 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828). Die Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen infolge Fusion auf die Intersnack Schweiz AG (CHE-107.617.544), in Givisiez, über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 1210567, Handelsregister-Amt Freiburg, (217)
Kenkakum AG, in Givisiez, CH-020-3006227-8 (SHAB vom 07.09.2012, s. 0/6840448). Köster Klaus-Jürgen ist als Verwaltungsratsmitglied und Präsident zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Leerdam Maarten, Verwaltungsratsmitglied, ist zum Präsidenten mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden. Hötschl Wolfgang ist nicht mehr Direktor, er ist zum Vorstandsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.
Publikationsnummer: 6840448, Handelsregister-Amt Freiburg, (217)
Kenkakum AG, in Givisiez, CH-020-3006227-8, Handel mit Lebensmitteln aller Art, insbesondere für den Grosshandel. (Nebenzweck gemäss Statuten). (SHAB vom 11.05.2011, s. 8/6156080). Kühne Stephan Philipp Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), ist zum Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden. Hötschl Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), und Luksch Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Guntramsdorf (AT), sind zum Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.