Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Walter Minder
Landerswil
3271 Radelfingen b. Aarberg
Auskünfte zu Käsereigenossenschaft Landerswil in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.12.1890
Löschung im Handelsregister
01.09.2010
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Radelfingen
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-073.5.001.281-4
UID/MWST
CHE-101.717.839
Branche
Produktion von Lebensmitteln
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Käsereigenossenschaft Landerswil
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Käsereigenossenschaft Landerswil in Liquidation
Publikationsnummer: 5793464, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Landerswil in Liquidation, in Radelfingen, CH-073.5.001.281-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2009, S. 5, Publ. 4941796). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 4941796, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Landerswil, in Radelfingen, CH-073.5.001.281-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2002, S. 4, Publ. 762256).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Landerswil in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Walter Minder, Landerswil, 3271 Radelfingen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.01.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schori, Rudolf, von Seedorf BE, in Dampfwil (Seedorf BE), Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feller, Hans, von Thierachern, in Ruchwil (Seedorf BE), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Minder, Walter jun., von Radelfingen, in Radelfingen, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 762256, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Landerswil, in Radelfingen, die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 278 vom 28.11.1988, S. 4828).
Postadresse neu:
c/o Feller Hans, Ruchwil, 3268 Lobsigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Ernst, von Rüegsau, in Ruchwil (Seedorf BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minder, Walter, von Radelfingen, in Radelfingen, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutig, Fritz, von Meikirch, in Ruchwil (Seedorf BE), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Pauli, von Vechigen, in Radelfingen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schori, Hanspeter, von Radelfingen, in Radelfingen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feller, Hans, von Thierachern, in Ruchwil (Seedorf BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minder, Walter jun., von Radelfingen, in Radelfingen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schori, Rudolf, von Seedorf BE, in Dampfwil (Seedorf BE), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.