Auskünfte zu JOKU Services GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber JOKU Services GmbH
- JOKU Services GmbH in Mettmenstetten ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Bereich «Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten». JOKU Services GmbH ist aktiv.
- Das Management der am 14.11.2016 gegründeten Firma JOKU Services GmbH besteht aus einer Person.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 28.03.2023.
- Die im Handelsregister ZH eingetragene UID lautet CHE-238.234.145.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.11.2016
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Mettmenstetten
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-440.4.031.278-9
UID/MWST
CHE-238.234.145
Branche
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Stahl- und Metallverarbeitungsgeschäfts, insbesondere im Bereich von Fräs- und Schleifarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren und solche annahmen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: JOKU Services GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005711186, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
JOKU Services GmbH, in Gachnang, CHE-238.234.145, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, S.0, Publ. 3168571). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Mettmenstetten im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1005710451, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
JOKU Services GmbH, bisher in Gachnang, CHE-238.234.145, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3168571).
Statutenänderung:
15.03.2023.
Sitz neu:
Mettmenstetten.
Domizil neu:
Im Böni 18, 8932 Mettmenstetten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Reinhard, von Schwyz, in Mettmenstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3168571, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
JOKU Services GmbH, in Gachnang, CHE-238.234.145, Alte Landstrasse 34, 8546 Islikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Stahl- und Metallverarbeitungsgeschäfts, insbesondere im Bereich von Fräs- und Schleifarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren und solche annahmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 11.11.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Joos, Reinhard, von Schwyz, in Mettmenstetten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth (Warth-Weiningen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.