Auskünfte zu J. Wanner AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber J. Wanner AG
- J. Wanner AG mit Sitz in Buchrain ist aktiv. J. Wanner AG ist im Bereich «Sonstige Bautätigkeit» tätig.
- J. Wanner AG wurde am 13.04.1984 gegründet.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 17.01.2024.
- Die Firma ist im Handelsregister LU mit der UID CHE-107.282.685 eingetragen.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Markus Wick,
Thomas Rölli,
Matthias Kehl,
Johann Bachmann-Bauert
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.04.1984
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Buchrain
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.3.010.624-7
UID/MWST
CHE-107.282.685
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Installationen und Reparaturen von Sanitär- und Heizungsanlagen und Wasserrohrleitungen sowie Führung eines Ingenieur-Büros für Beratung, Projektierung und Ausführungsplanung in den Bereichen Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik; Handel mit Produkten aller Art; Uebernahme von Vertretungen im In- und Ausland; Beteiligungen; Erwerb, Belastung oder Veräusserung von Liegenschaften.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Contesta Revisions AG | Stans | <2004 | 12.01.2010 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: J. Wanner AG
Publikationsnummer: HR02-1005936375, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
J. Wanner AG, in Buchrain, CHE-107.282.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner-Küttel, Josef Pius, von Buchrain, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wanner-Küttel, Elisabeth Martha, von Buchrain, in Buchrain, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005708334, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
J. Wanner AG, in Buchrain, CHE-107.282.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2021, Publ. 1005371494).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rölli, Thomas, von Altbüron, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wick, Markus, von Zuzwil (SG), in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005371494, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
J. Wanner AG, in Buchrain, CHE-107.282.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2010, S.10, Publ. 5438650).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehl, Matthias, von Oberegg, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Johann, genannt Hans, von Risch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wanner-Küttel, Josef Pius, von Buchrain, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wanner, Josef, 1956, von Buchrain und Altbüron, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wanner-Küttel, Elisabeth Martha, von Buchrain, in Buchrain, mit Einzelunterschrift [bisher: Wanner, Elisabeth, von Buchrain und Altbüron, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.