Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Ipilot AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
05.10.2012
Löschung im Handelsregister
30.03.2021
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Freienbach
Handelsregisteramt
SZ
Handelsregister-Nummer
CH-130.3.018.641-6
UID/MWST
CHE-317.061.098
Branche
Erbringen übriger Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und Erholung
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft betreibt Handel und Lizenzierung mit Luftfahrtprodukten, Simulatoren und technischen Artikeln aller Art und erbringt Dienstleistungen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann weiter Darlehen gewähren und empfangen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Ipilot Ltd in liquidation
- Ipilot SA en liquidation
- Ipilot AG
- Ipilot Ltd
- Ipilot SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ipilot AG in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1005137078, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Ipilot AG in Liquidation, in Freienbach, CHE-317.061.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754179). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004754179, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Ipilot AG, in Freienbach, CHE-317.061.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012, S.0, Publ. 6884174).
Firma neu:
Ipilot AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Ipilot SA en liquidation) (Ipilot Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.10.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutenberg, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schleuter, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutenberg, Daniel, von Zürich, in Freienbach, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6884174, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Ipilot AG (Ipilot SA) (Ipilot Ltd), in Freienbach, CH-130.3.018.641-6, Inselweg 28, 8640 Hurden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft betreibt Handel und Lizenzierung mit Luftfahrtprodukten, Simulatoren und technischen Artikeln aller Art und erbringt Dienstleistungen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann weiter Darlehen gewähren und empfangen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 19.9.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gutenberg, Daniel, von Zürich, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schleuter, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gutenberg, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.