Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu IpApp Media AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.03.2010
Löschung im Handelsregister
03.12.2020
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Herisau
Handelsregisteramt
AR
Handelsregister-Nummer
CH-170.4.009.614-7
UID/MWST
CHE-115.548.738
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Vermarktung und der Vertrieb von Software, die Erbringung von Dienstleistungen in der Informations- und Telekommunikations-Branche, die Beratung von Unternehmen, das Projektmanagement sowie die Produktentwicklung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- IpApp Media SA en liquidation
- IpApp Media Ltd in liquidation
- IpApp Media SA
- IpApp Media AG
- IpApp Media Ltd
- IpApp Media GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: IpApp Media AG in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1005038416, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
IpApp Media AG in Liquidation, in Herisau, CHE-115.548.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567699).
Löschungsgrund:
Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004567699, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
IpApp Media AG, in Herisau, CHE-115.548.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, S.0, Publ. 6633776).
Firma neu:
IpApp Media AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IpApp Media SA en liquidation) (IpApp Media Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.02.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pölzl, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lanter, Markus, von Steinach, in Steinach, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
die TreuhandExperten ag Herisau (CHE-107.074.454), in Herisau, Liquidatorin.
Publikationsnummer: 6633776, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
IpApp Media AG, bisher in Zug, CH-170.4.009.614-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 20.04.2011, Publ. 6131650).
Statutenänderung:
04.04.2012.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 53, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Vermarktung und der Vertrieb von Software, die Erbringung von Dienstleistungen in der Informations- und Telekommunikations-Branche, die Beratung von Unternehmen, das Projektmanagement sowie die Produktentwicklung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Roland, von Steinen, in Hünenberg See (Hünenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pölzl, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor];
Lanter, Markus, von Steinach, in Steinach, mit Einzelunterschrift.