Über inspiring systems integration Aktiengesellschaft
- inspiring systems integration Aktiengesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Schaan. inspiring systems integration Aktiengesellschaft gehört zur Branche «Erbringen von IT-Dienstleistungen» und ist aktuell aktiv.
- Das Management der am 25.03.2002 gegründeten Firma inspiring systems integration Aktiengesellschaft besteht aus 0 Personen.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 14.04.2018 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
Handelsregisterinformationen
Rechtssitz der Firma
Mauren FL
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck
Die Gesellschaft Bezweckt: - die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Telekommunikationsdiensten und Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen - Consulting aller Art - Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Information Technology (IT)-Diensten und Softwareprogrammen - Handel mit EDV-Hardware - Betrieb eines Rechenzentrums - Erbringung von IT-Dienstleistungen aller Art - Erbringung von Dienstleistungen als Internet-Service-Provider. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, veräussern, sowie Patente und Lizenzen halten, erwerben, verwalten und kommerziell verwerten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche erwerben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handels-, Finanz- und Rechtsgeschäfte einzugehen und Verträge abzuschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die dem Zweck direkt oder indirekt dienlich sind.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste Meldungen für inspiring systems integration Aktiengesellschaft
Publikationsnummer: 20236248, (1)
Handelsregister 14.04.2018, inspiring systems integration Aktiengesellschaft, Mauren (FL-0002.049.864-6) Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: Eder, Thomas, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Kaufmann, Michael, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 20218075, (1)
Handelsregister 24.11.2016, inspiring systems integration Aktiengesellschaft, Mauren (FL-0002.049.864-6) Aktiengesellschaft Repräsentanz/Zustelladresse neu: Plankner Strasse 49, 9494 Schaan.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Schupp, Alexander, StA: Österreich, 6820 Frastanz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Eder, Thomas, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsfüher mit Einzelunterschrift];
Lehmgrübner, Achim Fritz, StA: Deutschland, 9494 Schaan, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 20175765, (1)
Handelsregister 14/03/2014, inspiring systems integration Aktiengesellschaft, Mauren (FL-0002.049.864-6) Aktiengesellschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Marxer, Dr. Donat Paul, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Verwahrer.