Auskünfte zu Inca Design GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Inca Design GmbH
- Inca Design GmbH hat den Sitz in Aarau, ist aktiv und im Bereich «Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck» tätig.
- Das Management der Firma Inca Design GmbH besteht aus 3 Personen.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 29.03.2021.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma Inca Design GmbH lautet CHE-112.252.922.
- Brandenberg Royal Golf Holidays, In Light GmbH sind an derselben Adresse eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
02.03.2005
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Aarau
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.4.026.334-5
UID/MWST
CHE-112.252.922
Branche
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit, Produktion, Vertrieb und Vermittlung von Gestaltungs- und Beleuchtungslösungen, Elektroplanungen, Natursteinprodukten und Projektplanungen im Innen- und Aussenbereich, Home Automation, Bauherrenvertretung und Devisionierungen sowie Erbringung weiterer Dienstleistungen in diesem Bereich; kann sich an anderen Firmen beteiligen oder mit diesen fusionieren, Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Tochtergesellschaften errichten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Inca Naturstein Design GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Inca Design GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005136105, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Inca Design GmbH, in Aarau, CHE-112.252.922, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asti, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Erlinsbach (SO), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberg, Urs, von Zug, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 89 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 59 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004673566, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Inca Design GmbH, in Aarau, CHE-112.252.922, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, S.0, Publ. 6972746).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asti, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Erlinsbach (SO), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Erlinsbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6972746, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Inca Naturstein Design GmbH, in Aarau, CHE-112.252.922, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 2, Publ. 5517840).
Statutenänderung:
04.12.2012.
Firma neu:
Inca Design GmbH.
Zweck neu:
Handel mit, Produktion, Vertrieb und Vermittlung von Gestaltungs- und Beleuchtungslösungen, Elektroplanungen, Natursteinprodukten und Projektplanungen im Innen- und Aussenbereich, Home Automation, Bauherrenvertretung und Devisionierungen sowie Erbringung weiterer Dienstleistungen in diesem Bereich;
kann sich an anderen Firmen beteiligen oder mit diesen fusionieren, Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Tochtergesellschaften errichten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberg, Urs, von Zug, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 59 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00];
Asti, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Erlinsbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kaufmann, Simon, von Gränichen, in Aarau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.