Auskünfte zu Immobilien AG Weidstrasse Niederurnen
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Immobilien AG Weidstrasse Niederurnen
- Immobilien AG Weidstrasse Niederurnen aus Näfels ist im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig und aktiv.
- Die Firma wurde am 07.08.1980 gegründet und hat 2 Personen im Management.
- Am 11.11.2020 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma Immobilien AG Weidstrasse Niederurnen lautet CHE-103.167.789.
- Aminta Immobilien AG, Küng Lackier & Carrosseriewerk AG, Kurt Hauser, dipl. Malermeister AG, Näfels haben die gleiche Adresse wie Immobilien AG Weidstrasse Niederurnen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.08.1980
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Glarus Nord
Handelsregisteramt
GL
Handelsregister-Nummer
CH-160.3.003.067-1
UID/MWST
CHE-103.167.789
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien im In- und Ausland. Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften und Beteiligungen, Mobilien und Waren, Patenten und Lizenzen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG | Glarus Nord | 11.11.2020 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Verita Immobilien und Treuhand AG | Glarus Nord | <2004 | 10.11.2020 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Immobilien AG Weidstrasse Niederurnen
Publikationsnummer: HR02-1005020113, Handelsregister-Amt Glarus
Immobilien AG Weidstrasse Niederurnen, in Glarus Nord, CHE-103.167.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, S.0, Publ. 1180339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-106.907.413), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-101.686.179), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 1180339, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Immobilien AG Weidstrasse Niederurnen, in Glarus Nord, CH-160.3.003.067-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2011, Publ. 6160868).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-106.907.413)[CH-160.3.002.860-5], in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle [bisher: VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5)].
Publikationsnummer: 6160868, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Immobilien AG Weidstrasse Niederurnen, in Näfels, CH-160.3.003.067-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2006, S. 7, Publ. 3370888).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser-Hauser, Kurt, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:von Näfels, in Näfels];
Hauser-Grossen, Thomas, von Glarus Nord, in Weesen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Näfels];
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle [bisher:VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG, in Niederurnen].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.