Auskünfte zu ICTERUS SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber ICTERUS SA
- ICTERUS SA ist aktuell aktiv und in der Branche Durchführung von Forschungen und Entwicklungen tätig. Der Sitz liegt in Chesières.
- Das Management der am 06.08.2021 gegründeten Firma ICTERUS SA besteht aus einer Person.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 30.08.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die UID der Firma lautet CHE-267.716.127.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.08.2021
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Ollon
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.1.197.708-9
UID/MWST
CHE-267.716.127
Branche
Durchführung von Forschungen und Entwicklungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La société a pour but le développement, le commerce sous toutes ses formes, de technologies pour les systèmes de croissance des plantes ainsi que le développement, la culture et la production de fleurs, d'herbes, de fruits et de légumes et leur transformation en produits finis et leur distribution ainsi que la prestation de tous services dans ces domaines. La société peut: exercer toute activité financière, commerciale, industrielle ou immobilière (à l'exception de toutes activités prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger), en rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- ICTERUS AG
- ICTERUS Ltd
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: ICTERUS SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006118691, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
ICTERUS SA, à Ollon, CHE-267.716.127 (FOSC du 11.08.2021, p. 0/1005269178). Schnell John n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Publikationsnummer: HR01-1005269178, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
ICTERUS SA (ICTERUS AG) (ICTERUS Ltd), à Ollon, Crêt de la Prairie 11, 1885 Chesières, CHE-267.716.127. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
02.08.2021.
But:
la société a pour but le développement, le commerce sous toutes ses formes, de technologies pour les systèmes de croissance des plantes ainsi que le développement, la culture et la production de fleurs, d'herbes, de fruits et de légumes et leur transformation en produits finis et leur distribution ainsi que la prestation de tous services dans ces domaines.
La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale, industrielle ou immobilière (à l'exception de toutes activités prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger), en rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée ou par courriel.
Administration:
Schnell John, des USA, à Zug, président, avec signature individuelle, et Hochuli Hausherr Martin, de Reitnau, à Bellikon, avec signature individuelle, sont membres du conseil d'administration. Selon déclaration du 02.08.2021, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.