Auskünfte zu HAWE Hydraulik Schweiz AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber HAWE Hydraulik Schweiz AG
- HAWE Hydraulik Schweiz AG ist aktuell aktiv und in der Branche Handel (Maschinen) tätig. Der Sitz liegt in Perlen.
- Es sind 6 aktive Personen im Management eingetragen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 11.01.2024.
- Die gemeldete UID lautet CHE-107.913.712.
Management (6)
neueste Verwaltungsräte
Sebastian Brand,
Wolfgang Dieter Sochor,
Jiang Ye,
Udo Wolter
neuste Zeichnungsberechtigte
Sebastian Brand,
Wolfgang Dieter Sochor,
Jiang Ye,
Udo Wolter,
René Burri
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
18.08.1960
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Buchrain
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-120.3.000.484-2
UID/MWST
CHE-107.913.712
Branche
Handel (Maschinen)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit elektrotechnischen und maschinentechnischen Produkten namentlich im Bereich Hydraulik und Antriebstechnik, Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, Entwicklung und fabrikmässige Fertigung von technischen Produkten sowie Uebernahme von Handelsvertretungen; kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie Gesellschaften des HAWE Konzerns unterstützen, insbesondere in finanzieller Hinsicht, unter anderem durch die Gewährung und Vermittlung von Krediten, Bürgschaften, Garantien oder anderer Sicherheiten.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Luzern | 23.12.2016 |
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 08.11.2013 | 22.12.2016 | |
Multimax Suisse AG | Alpnach | 05.01.2011 | 07.11.2013 | |
Beeler + Beeler Revisions AG | Risch | <2004 | 22.12.2005 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- HAWE Hydraulik Switzerland LTD
- HAWE Hydraulik Suisse SA
- HAWE - HYDRATEC AG
- HAWE -HYDRATEC LTD
- HAWE -HYDRATEC SA
- HYDRATEC Hydraulik + Antriebs - Technik AG
- Hainzl Industriesysteme AG
- Heinzl Industriesysteme AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: HAWE Hydraulik Schweiz AG
Publikationsnummer: HR02-1005931506, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 250 vom 27.12.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 11249 vom 20.12.2023 HAWE Hydraulik Schweiz AG, in Buchrain, CHE-107.913.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2023, Publ. 1005919973).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ye, Jiang, chinesischer Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Grünwald (CN)].
Publikationsnummer: HR02-1005919973, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
HAWE - HYDRATEC AG, in Buchrain, CHE-107.913.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721451).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Firma neu:
HAWE Hydraulik Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HAWE Hydraulik Suisse SA) (HAWE Hydraulik Switzerland LTD).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schullan, Robert Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hoechstadt/Aisch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unterstein, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Garching (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sochor, Wolfgang Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Stötten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Königsbrunn (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ye, Jiang, chinesischer Staatsangehöriger, in Grünwald (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.