Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o GRISARD MANAGEMENT AG
Uferstrasse 90
4057 Basel
Auskünfte zu GRISARD-GRUPPE AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
02.02.1968
Löschung im Handelsregister
24.05.2019
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Basel
Handelsregisteramt
BS
Handelsregister-Nummer
CH-270.3.000.073-0
UID/MWST
CHE-102.409.725
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | <2004 | 23.05.2019 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Advitec AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: GRISARD-GRUPPE AG
Publikationsnummer: HR03-1004637817, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GRISARD-GRUPPE AG, in Basel, CHE-102.409.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004542946). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Advitec Holding AG, in Basel (CHE-114.013.601), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004542946, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GRISARD-GRUPPE AG, in Basel, CHE-102.409.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grisard, Adrian, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Axel, von Einsiedeln, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollhalder, Urs , von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jungo, Josef, von St. Ursen, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Ramon, von Neuhausen am Rheinfall, in Ballwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duttwiler, Konrad, von Ehrendingen, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Hans Peter, von Gelterkinden, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Méroz, Jean-Pierre Gérard, von Sonvilier, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4403955, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GRISARD-GRUPPE AG, in Basel, CHE-102.409.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, Publ. 4388321).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grisard, Adrian, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Milano (IT)].