Adresse
Kien / Gand 34
3713 Reichenbach im Kandertal
Auskünfte zu Greber AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Greber AG
- Greber AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Reichenbach im Kandertal. Greber AG gehört zur Branche «Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten» und ist aktuell aktiv.
- Im Management sind 3 aktive Personen eingetragen.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 12.09.2023, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Im Handelsregister ist die Firma Greber AG unter UID CHE-102.349.951 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.06.1990
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Reichenbach im Kandertal
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-092.3.006.178-4
UID/MWST
CHE-102.349.951
Branche
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von hochpräzisen rotationssymmetrischen Zulieferteilen sowie Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Vertrieb und Handel von diversen Eigenprodukten mit den dazugehörenden Normelementen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erweben, überbauen, verwalten, vermieten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
ECO AG Treuhand und Revision, Zweigniederlassung Frutigen | Frutigen | 19.08.2016 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
von Kaenel Treuhand | Aeschi bei Spiez | <2004 | 18.08.2016 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Greber AG
Publikationsnummer: HR02-1005835906, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 13'488 vom 21.08.2023 Greber AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-102.349.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, Publ. 1005822707).
Domizil neu:
Kien / Gand 34, 3713 Reichenbach im Kandertal.
Publikationsnummer: HR02-1005822707, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Greber AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-102.349.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624194).
Domizil neu:
Gand 34, 3714 Wengi b. Frutigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greber, Erich, von Reichenbach im Kandertal, in Frutigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kratzer, Ivo Heinz, von Aeschi bei Spiez, in Kandergrund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärz, Silvia, von Reichenbach im Kandertal, in Scharnachtal (Reichenbach im Kandertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004624194, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Greber AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-102.349.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hari-Greber, Doris, von Kandergrund, in Reichenbach im Kandertal, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greber, Erich, von Reichenbach im Kandertal, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.