Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Gloar GmbH in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.02.1995
Löschung im Handelsregister
23.11.2006
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Thal
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.4.038.327-3
UID/MWST
CHE-108.206.600
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art sowie Beratung und Erledigung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Finanzierungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Gloar GmbH
- Gärtnerei unterm Stein GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gloar GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: 3648496, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gloar GmbH in Liquidation, in Thal, CH-320.4.038.327-3, Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 04.08.2003, S. 8, Publ. 1112350). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 89 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein begründetes Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Publikationsnummer: 1112350, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gloar GmbH, in Thal, Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2001, S. 3567).
Statutenänderung:
26.11.2001.
Firma neu:
Gloar GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auf der Maur, Friedrich, von Schwyz, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
ARIVAG Immobilien- und Verwaltungs-Aktiengesellschaft, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 34'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marconcini, Claudio, von Winterthur, in Hadlikon (Hinwil), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Walthert, Michael, von Willisau Stadt und Willisau Land, in Hadlikon (Hinwil), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gärtnerei unterm Stein GmbH, bisher in R h e i n e c k , Betrieb einer Gärtnerei mit Blumenladen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.1998, S. 5052).
Statutenänderung:
4.05.2001.
Firma neu:
Gloar GmbH.
Sitz neu:
T h a l .
Domizil neu:
Rheineckerstrasse 12, 9425 Thal.
Zweck neu:
Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art sowie Beratung und Erledigung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Finanzierungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldegger, Othmar, von Lütisburg, in Thal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Missionsschule Marienburg, in Thal, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 34'000.-;
Jöhl, Guido, von Amden, in Thal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ottowess, Ewald, deutscher Staatsangehöriger, in Thal, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auf der Maur, Friedrich, von Schwyz, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
ARIVAG Immobilien- und Verwaltungs-Aktiengesellschaft, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 34'000.-.