Adresse
c/o Pierre-Alain Givel
Place de l'Hôtel-de-Ville 2
1110 Morges
Auskünfte zu FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET
- FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET aus Morges ist im Bereich «Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen» tätig und aktiv.
- Im Management sind 8 aktive Personen eingetragen.
- Die Organisation änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 26.10.2023, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID lautet CHE-113.212.003.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: Fondation Jean et Linette Warnery, Fondation pour l'Aide aux Rhumatisants, Ligue Vaudoise contre le Rhumatisme.
Management (8)
neueste Stiftungsräte
Gilles Cornut,
André Jordan,
Franco Vionnet,
Denis Pittet,
Pierre-Alain Givel
neuste Zeichnungsberechtigte
Gilles Cornut,
André Jordan,
Franco Vionnet,
Denis Pittet,
Pierre-Alain Givel
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
12.12.1959
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Morges
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.0.170.563-7
UID/MWST
CHE-113.212.003
Branche
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La fondation a pour but de venir en aide à des personnes âgées de condition modeste par le biais d'aide individuelle ou de soutien à des projets d'institutions exonérées d'impôt en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
MHR Révision S.A. | Morges | 26.06.2013 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Roger Métry SA | Morges | 22.10.2010 | 25.06.2013 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- FONDATION de BEAUSOBRE
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005870024, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET, à Morges, CHE-113.212.003 (FOSC du 15.06.2023, p. 0/1005769640). L'autre adresse à Avenue des Reneveyres 6, c/o Jean-Paul Perrin, 1110 Morges, est radiée.
Publikationsnummer: HR02-1005769640, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET, à Morges, CHE-113.212.003 (FOSC du 02.07.2021, p. 0/1005237558). Perrin Jean-Paul n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Jordan André, qui n'est plus vice-président, est nommé président, avec signature collective à deux, pas avec le vice-président. Cornut Gilles est nommé vice-président, avec signature collective à deux, pas avec le président. Vionnet Franco, de Attalens, à Denges, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Publikationsnummer: HR02-1005237558, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
FONDATION de BEAUSOBRE et JAYET, à Morges, CHE-113.212.003 (FOSC du 17.07.2019, p. 0/1004678265). Hurni Claire n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Pittet Denis, de Suchy, à Morges, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.