Adresse
c/o Francine Ghiringhelli
Chemin de Fossaulion 4
1807 Blonay
Auskünfte zu Fondation A. et M. Lehmann
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Fondation A. et M. Lehmann
- Fondation A. et M. Lehmann hat den Sitz in Blonay und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen».
- Das Management der Organisation Fondation A. et M. Lehmann besteht aus 7 Personen. Gegründet wurde die Organisation am 29.07.1998.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 27.09.2022.
- Die Organisation Fondation A. et M. Lehmann ist unter der UID CHE-110.406.108 eingetragen.
Management (7)
neueste Stiftungsräte
Yvan Gasser,
Thomas Walter Lehmann,
Francine Ghiringhelli,
Myriam Frête,
Patricia Molliat
neuste Zeichnungsberechtigte
Yvan Gasser,
Thomas Walter Lehmann,
Francine Ghiringhelli,
Myriam Frête,
Patricia Molliat
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.07.1998
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Blonay - Saint-Légier
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.0.168.831-1
UID/MWST
CHE-110.406.108
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Par tous les moyens qui lui paraissent appropriée l'encouragement et le soutien d'initiatives privées ou des autorités communales tendant à favoriser, au sein de la population de Blonay, des activités collectives dans le domaine des loisirs, de la culture et des besoins sociaux. Elle s'intéresse en priorité à la réalisation d'un projet communal de construire, sur la surface de la parcelle 2657 (folio 19) du cadastre de Blonay, après démolition du vieux bâtiment existant, un nouvel immeuble comportant des locaux polyvalents et conviviaux destinés à la création d'un lieu de rencontres dénommé "Centre Picson".
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Dufaux & Mury SA | La Tour-de-Peilz | 22.03.2022 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Office de contrôle et d'expertise SA | La Tour-de-Peilz | 15.07.2009 | 21.03.2022 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Fondation Lehmann A. et M.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fondation A. et M. Lehmann
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005570184, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation A. et M. Lehmann, à Blonay - Saint-Légier, CHE-110.406.108 (FOSC du 22.03.2022, p. 0/1005432979). Molliat Patricia est maintenant à Blonay - Saint-Légier.
Publikationsnummer: HR02-1005432979, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation A. et M. Lehmann, à Blonay, CHE-110.406.108 (FOSC du 26.03.2014, p. 0/1417475). Siège devenu Blonay - Saint-Légier. Office de contrôle et d'expertise SA (CH-550-0119803-1) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Dufaux & Mury S.A. (CHE-106.869.847), à La Tour-de-Peilz.
Publikationsnummer: 1417475, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation A. et M. Lehmann, à Blonay, CHE-110.406.108 (FOSC du 21.09.2010, p. 16/5820154).
Nouvelle adresse:
chemin de Fossaulion 4, c/o Francine Ghiringhelli, 1807 Blonay. Maire Francis n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Nouveau membre du conseil de fondation avec signature collective à deux:
Gasser Yvan, de et à Saint-Légier-la Chiésaz.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.