Adresse
Untere Steingrubenstrasse 19
4500 Solothurn
Auskünfte zu Flury und Rudolf Architekten AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Flury und Rudolf Architekten AG
- Flury und Rudolf Architekten AG mit Sitz in Solothurn ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros». Flury und Rudolf Architekten AG ist aktiv.
- Das Management der am 05.08.2002 gegründeten Firma Flury und Rudolf Architekten AG besteht aus 3 Personen.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 17.07.2024.
- Die gemeldete UID ist CHE-109.628.197.
- Unternehmen mit derselben Adresse wie Flury und Rudolf Architekten AG: achaos Bildung und Information Heinz Urben, BfO Ortsentwicklung GmbH, Embodied Trauma Education GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
05.08.2002
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Solothurn
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-241.3.002.443-3
UID/MWST
CHE-109.628.197
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Führung eines Architekturbüros in Solothurn und Balsthal-Klus SO. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 14.03.2019 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Biber Treuhand AG | Biberist | 29.01.2010 | 13.03.2019 | |
Flury Treuhand | Lommiswil | <2004 | 28.01.2010 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Flury und Rudolf Architekten AG
Publikationsnummer: HR02-1006086905, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Flury und Rudolf Architekten AG, in Solothurn, CHE-109.628.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury, Pius, von Lommiswil, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flury, Michael, von Lommiswil, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lohn-Ammannsegg].
Publikationsnummer: HR02-1004760474, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Flury und Rudolf Architekten AG, in Solothurn, CHE-109.628.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756481).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Stefan, von Selzach, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oensingen].
Publikationsnummer: HR02-1004756481, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Flury und Rudolf Architekten AG, in Solothurn, CHE-109.628.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury, Eva, von Zielebach, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Alfred, von Schmiedrued, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Stefan, von Selzach, in Oensingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Affolter, Iwan, von Hersiwil und Halten, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flury, Michael, von Lommiswil, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flury, Pius, von Lommiswil, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.