Adresse
c/o TRO Verwaltungen AG
Reiserstrasse 82
4601 Olten 1 Fächer
Auskünfte zu "Fähre" Immobilien AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber "Fähre" Immobilien AG
- "Fähre" Immobilien AG ist aktuell aktiv und in der Branche Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen tätig. Der Sitz liegt in Olten 1 Fächer.
- "Fähre" Immobilien AG wurde am 13.07.1955 gegründet.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 09.01.2024.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma "Fähre" Immobilien AG lautet CHE-102.881.387.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.07.1955
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Olten
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-241.3.001.914-0
UID/MWST
CHE-102.881.387
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb, Überbauung, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften. Kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen, Liegenschaften sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, belasten oder veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Solidis Treuhand AG | Olten | <2004 | 18.09.2018 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- 'Fähre' Immobilien AG
- Fähre Immobilien AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: "Fähre" Immobilien AG
Publikationsnummer: HR02-1005929139, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
"Fähre" Immobilien AG, in Olten, CHE-102.881.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schätzle-Gertsch, Doris, von Luzern, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schätzle, Dr. Hugo, von Luzern und Zürich, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schätzle, Raoul, von Luzern und Zürich, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schätzle, Marc, von Luzern und Zürich, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004600987, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
"Fähre" Immobilien AG, in Olten, CHE-102.881.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458496).
Domizil neu:
bei TRO Verwaltungen AG, Reiserstrasse 82, 4601 Olten 1 Fächer.
Publikationsnummer: HR02-1004458496, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
"Fähre" Immobilien AG, in Olten, CHE-102.881.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, Publ. 1808409).
Statutenänderung:
13.09.2018.
Zweck neu:
Erwerb, Überbauung, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften. Kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen, Liegenschaften sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, belasten oder veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 09.07.1955 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: CHF 115'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 13.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.