Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu European Special Opportunities I Duet GP AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
30.09.2010
Löschung im Handelsregister
25.05.2012
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zug
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.034.965-0
UID/MWST
CHE-116.038.954
Branche
Unternehmensführung und Verwaltung
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Gründung, Leitung und Verwaltung der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen 'European Special Opportunities I Duet RE - Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen', sowie Vertrieb von deren Anteilen bei qualifizierten Anlegern. Sie wird gemäss dem Gesellschaftsvertrag der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen als deren Komplementärin auftreten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Dienstleistungs-, Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 06.10.2010 | 24.05.2012 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- European Special Opportunities I Duet GP Ltd in liquidation
- European Special Opportunities I Duet GP SA en liquidation
- European Special Opportunities I Duet GP AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: European Special Opportunities I Duet GP AG in Liquidation
Publikationsnummer: 6692662, Handelsregister-Amt Zug, (170)
European Special Opportunities I Duet GP AG in Liquidation, in Zug, CH-170.3.034.965-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, S. 0, Publ. 6401864). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 6401864, Handelsregister-Amt Zug, (170)
European Special Opportunities I Duet GP AG in Liquidation, in Zug, CH-170.3.034.965-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, S. 0, Publ. 6200084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Achim Ernst Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Immensee, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung, Delegierter des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6200084, Handelsregister-Amt Zug, (170)
European Special Opportunities I Duet GP AG, in Zug, CH-170.3.034.965-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2010, S. 19, Publ. 5840846).
Firma neu:
European Special Opportunities I Duet GP AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(European Special Opportunities I Duet GP SA en liquidation) (European Special Opportunities I Duet GP Ltd in liquidation).
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.05.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibl, Alain Ludwig, von Lausanne, in London (UK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabay, Isak Henry, von Genève, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kientsch, Beat, von Bern, in Feldmeilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bezzola, Michel, von Onsernone, in Penthéréaz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Delegierter des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Achim Ernst Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Immensee, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].