Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
21.09.2006
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Stans
Handelsregisteramt
NW
Handelsregister-Nummer
CH-150.4.000.972-5
UID/MWST
CHE-113.177.016
Branche
Handel (Konsumgüter)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Tischlereiprodukten und Einrichtungsgegenständen, Beratungsleistungen für Planung und Durchführung von Projekten im Innenausstattungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: 5346448, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH in Liquidation, in Stans, CH-150.4.000.972-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2007, S. 11, Publ. 4145892). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 4145892, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH, in Stans, CH-150.4.000.972-5, Handel mit Tischlereiprodukten und Einrichtungsgegenständen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2006, S. 8, Publ. 3566532).
Firma neu:
EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.10.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiling, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichhorn, Adrian, deutscher Staatsangehöriger, in Wächtersbach (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Kraus, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetmoos, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Publikationsnummer: 3566532, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH, in Stans, CH-150.4.000.972-5, Tottikonstrasse 49, 6370 Stans, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2006.
Zweck:
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Tischlereiprodukten und Einrichtungsgegenständen, Beratungsleistungen für Planung und Durchführung von Projekten im Innenausstattungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Eichhorn, Adrian, deutscher Staatsangehöriger, in Wächtersbach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bachmann, Karin, von Zug, Laupen und Lauperswil, in Birmensdorf ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Geiling, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.