Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu DUFRY Investment AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.11.2003
Löschung im Handelsregister
02.07.2008
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Basel
Handelsregisteramt
BS
Handelsregister-Nummer
CH-270.3.013.326-8
UID/MWST
CHE-110.319.739
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen irgendwelcher Art; Anlage und Verwaltung von Kapitalien; Bau, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft ist auch ohne entsprechende Gegenleistung befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Konzerngesellschaften vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften Darlehen zu gewähren, wenn dies dem Interesse einer oder mehrerer Konzerngesellschaften förderlich ist.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | <2004 | 01.07.2008 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- DUFRY Investment Ltd
- DUFRY Investment SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: DUFRY Investment AG
Publikationsnummer: 4553626, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
DUFRY Investment AG, in Basel, CH-270.3.013.326-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2008, S. 6, Publ. 4422254). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die DUFRY INTERNATIONAL AG, in Basel (CH-270.3.002.354-9), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 4422254, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
DUFRY Investment AG, in Basel, CH-270.3.013.326-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2005, S. 6, Publ. 3091524).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rossinyol, Xavier, in Basel].
Publikationsnummer: 3091524, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
DUFRY Investment AG, in Basel, CH-270.3.013.326-8, Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2005, S. 5, Publ. 2989520).
Statutenänderung:
26.10.2005. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Torres Carretero, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ariztegui, Vicente, Bürger von Mexiko, in Mexiko City (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holzer, Andres, Bürger von Mexiko, in Mexiko City (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martin, José Gabriel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bouton, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachrach, Ernest, amerikanischer Staatsangehöriger, in Key Biscayne (FL, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Adjoubel, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Born, Jorge, argentinischer Staatsangehöriger, in Buenos Aires (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Carvajal, Jaime, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cojan, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moya-Angeler, Joaquin, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nacer, Wahib, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rodriguez, Pedro, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico-Stadt (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hernandez de Alba, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
de la Rosa Montes, Jaime, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko-Stadt (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].