Auskünfte zu Donatsch Immobilien AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Donatsch Immobilien AG
- Donatsch Immobilien AG ist in der Branche «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Landquart.
- Das Management der Firma Donatsch Immobilien AG besteht aus 2 Personen. Gegründet wurde die Firma am 23.06.2010.
- Am 07.01.2015 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID ist CHE-115.777.776.
- Es sind 4 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Donatsch + Partner AG, Donatsch Holding AG, InfraDigital AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
23.06.2010
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Landquart
Handelsregisteramt
GR
Handelsregister-Nummer
CH-350.3.010.877-0
UID/MWST
CHE-115.777.776
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, die Erstellung sowie die Vermietung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbauten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BMU Treuhand AG | Chur | 29.06.2010 | 06.01.2015 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Donatsch Ingenieure AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Donatsch Immobilien AG
Publikationsnummer: 1913521, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Donatsch Ingenieure AG, in Landquart, CHE-115.777.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 12, Publ. 5698814).
Statutenänderung:
23.12.2014.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 23.12.2014 Aktiven von CHF 828'000.00 auf die Lutz, Schmid Ingenieure AG, in Chur, neu Donatsch + Partner AG, in Landquart (CHE-109.391.960).
Gegenleistung:
keine.
Firma neu:
Donatsch Immobilien AG.
Domizil neu:
Prättigauerstrasse 34, 7302 Landquart, .
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, die Erstellung sowie die Vermietung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbauten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 23.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMU Treuhand AG (CH-350.3.010.765-1), in Chur, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5698814, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Donatsch Ingenieure AG, in Igis, CH-350.3.010.877-0, Hochwangstrasse 3, 7302 Landquart, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2010.
Zweck:
Der Betrieb eines Ingenieur-, Vermessungs- und Raumplanungsbüros;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Vermessungs- und Ingenieurbüro Donatsch, in Igis, gemäss Vertrag vom 22.06.2010 und Übernahmebilanz per 01.01.2010 mit Aktiven von CHF 1'616'934.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'516'934.71, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Donatsch, Georg, von Malans, in Malans GR (Malans), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Donatsch-Koch, Regula, von Malans, in Malans GR (Malans), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BMU Treuhand AG (CH-350.3.010.765-1), in Chur, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.