Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu DEKRA Arbeit AG Wil
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.06.1994
Löschung im Handelsregister
30.06.2020
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Wil (SG)
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.3.037.272-8
UID/MWST
CHE-107.619.000
Branche
Vermittlung Zeitarbeitskräfte
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung sämtlicher Dienstleistungen im Personalbereich, einschliesslich Personalverleih, sowie Zurverfügungstellung, Beratung und Vermittlung von Personal. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für die Industrie. Die Gesellschaft kann sich auf eigene Rechnung oder als Vermittler an kommerziellen und industriellen Projekten beteiligen sowie an einzelnen Projekten ausserhalb ihres eigentlichen Geschäftszweckes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, überbauen, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG | Zürich | 22.01.2020 | 29.06.2020 | |
Ernst & Young AG | Zürich | 11.12.2019 | 21.01.2020 | |
Treuhand Steiger | Chur | <2004 | 10.12.2019 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Transteam Personal AG Wil
- Transteam Personal AG WIl
- Transteam Personal AG St. Gallen
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: DEKRA Arbeit AG Wil
Publikationsnummer: HR03-1004924211, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
DEKRA Arbeit AG Wil, in Wil (SG), CHE-107.619.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811384). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die DEKRA Arbeit AG St. Gallen, in St. Gallen (CHE-302.146.478), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004811384, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
DEKRA Arbeit AG Wil, in Wil (SG), CHE-107.619.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004780660, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
DEKRA Arbeit AG Wil, in Wil (SG), CHE-107.619.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004657092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Josef, von Vilters-Wangs, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Treuhand Steiger (CHE-105.182.110), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgärtner, Karoline Anneliese, deutsche Staatsangehörige, in Völklingen (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Roth-Sgourakis, Maria, von Kloten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.