Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu De Gab S.à.r.l. en liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
31.01.1992
Löschung im Handelsregister
29.01.2020
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Bagnes
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-621.4.001.832-1
UID/MWST
CHE-102.000.684
Branche
Allgemeiner Hochbau
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Construction de chalets, d'appartements, achat et la vente de biens immobiliers
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- De Gab Sàrl
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: De Gab S.à.r.l. en liquidation
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR03-1004817489, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
De Gab S.à.r.l. en liquidation, à Bagnes, CHE-102.000.684, société à responsabilité limitée (No. FOSC 108 du 07.06.2018, Publ. 4276313). La liquidation étant terminée, cette société est radiée.
Publikationsnummer: 4276313, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
De Gab S.à.r.l., à Bagnes, CHE-102.000.684, société à responsabilité limitée (No. FOSC 105 du 04.06.2009, Publ. 5050258).
Nouvelle raison sociale:
De Gab S.à.r.l. en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 30.05.2018.
Inscription ou modification de personne(s):
Marguet, Denis, de Le Cerneux-Péquignot, à La Chaux-de-Fonds, associé et président des gérants, liquidateur, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00 [précédemment: à Le Cerneux-Péquignot, associé-gérant et président, avec signature individuelle];
Marguet, Gabriel, de Le Cerneux-Péquignot, à Le Cerneux-Péquignot, associé et gérant, liquidateur, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 5050258, Handelsregister-Amt Wallis
De Gab S.à.r.l., à Bagnes, CH-621.4.001.832-1, société à responsabilité limitée (FOSC no 77 du 23.04.2009, p. 20, publ. 4986958).
Inscription ou modification de personne:
Marguet, Denis, de Le Cerneux-Péquignot, à Le Cerneux-Péquignot, associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: associé et gérant].