Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Dany Waldner AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.11.2005
Löschung im Handelsregister
25.09.2020
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.029.203-1
UID/MWST
CHE-112.622.812
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Entwicklung von Projekten in den Bereichen Infrastruktur, Architektur sowie im Bauwesen und Immobiliensektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 10.11.2005 | 24.09.2020 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dany Waldner AG
Publikationsnummer: HR03-1004985815, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dany Waldner AG, in Zürich, CHE-112.622.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945237).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Genossenschaft dw partner (neu:
genossenschaft waldner partner), in Zürich (CHE- 224.020.520), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004945237, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dany Waldner AG, in Zürich, CHE-112.622.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldner, Daniel, von Zürich und Oberdorf BL, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidlitz, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abbate, Enza, von Killwangen, in Zürich, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jentsch, Denise, von Ernen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004687580, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dany Waldner AG, in Zürich, CHE-112.622.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, S.0, Publ. 2815413).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jentsch, Denise, von Ernen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.