Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Armando Resegatti
Bohlstrasse 14
8730 Uznach
Auskünfte zu Cristalis GmbH
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.12.2006
Löschung im Handelsregister
29.11.2021
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Uznach
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.4.060.502-4
UID/MWST
CHE-113.341.623
Branche
Handel (Konsumgüter)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit Linsen, Pflegemitteln, optischen Waren und anderen Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, web-shops im Internet betreiben sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Atlentis24 GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Cristalis GmbH
Publikationsnummer: HR03-1005344642, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Cristalis GmbH, in Uznach, CHE-113.341.623, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005322100). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Linsensuppe.ch GmbH (neu: Colena Vision GmbH), in Kreuzlingen (CHE-112.484.705), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1005322100, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Cristalis GmbH, in Uznach, CHE-113.341.623, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, S.0, Publ. 3011665).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plaz, Attila, von Surses, in Limburg an der Lahn (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: von Savognin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Resegatti, Armando, von Pura, in Uznach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00]. [Anpassung betr. Bürgerort von Hr. Plaz aufgrund Gemeindefusion]. [Nachtrag (Form der Mitteilungen) zum im SHAB Nr. 56 vom 20.03.2008 publizierten TR-Eintrag Nr. 2115 vom 14.03.2008].
Publikationsnummer: 3011665, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Cristalis GmbH, in Uznach, CHE-113.341.623, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1874173).
Domizil neu:
c/o Armando Resegatti, Bohlstrasse 14, 8730 Uznach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Resegatti, Iris, von Pura, in Uznach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Resegatti, Armando, von Pura, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.