Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Clover Consulting GmbH in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.12.2005
Löschung im Handelsregister
30.01.2020
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Laufen
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.4.009.216-5
UID/MWST
CHE-112.668.814
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Beratungen sowie Organisation und Durchführung von Seminaren. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Clover Consulting GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Clover Consulting GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1004818274, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Clover Consulting GmbH in Liquidation, in Laufen, CHE-112.668.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3334845). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 23.08.2017 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Publikationsnummer: 3334845, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Clover Consulting GmbH, in Laufen, CHE-112.668.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2009, Publ. 5287644).
Firma neu:
Clover Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.01.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käsermann, Max, von Bätterkinden, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joos, Heinrich, von Glarus Nord, in Oberkirch, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederurnen, in Delémont, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5287644, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Clover Consulting GmbH, bisher in Reinach BL, CH-280.4.009.216-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2005, S. 4, Publ. 3147170).
Statutenänderung:
5.10.2009.
Sitz neu:
Laufen.
Domizil neu:
Baselstrasse 160, 4242 Laufen. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cambria, Santino, von Basel, in Sissach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käsermann, Max, von Bätterkinden, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--];
Joos Beteiligungen AG, in Zug (CH-170.3.027.901-2), Gesellschafterin, mit 105 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: Joos Beteiligungen AG, in Hünenberg, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--];
Joos, Heinrich, von Niederurnen, in Delémont, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer].