Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Chäsi Riedholz KLG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.01.2019
Löschung im Handelsregister
16.11.2020
Rechtsform
Kollektivgesellschaft
Rechtssitz der Firma
Riedholz
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-241.2.017.401-3
UID/MWST
CHE-352.656.209
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Führen eines Lebensmittelfachgeschäfts mit Geschenken.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Chäsi Riedholz KLG
Publikationsnummer: HR03-1005023407, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Chäsi Riedholz KLG, in Riedholz, CHE-352.656.209, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004542868). Die Gesellschaft hat sich aufgelöst. Die Liquidation ist durchgeführt. Die Gesellschaft ist infolge Geschäftsübergangs an die Kollektivgesellschaft "Landchäsi Deitingen KLG", in Deitingen (CHE-150.180.270), erloschen.
Publikationsnummer: HR01-1004542868, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Chäsi Riedholz KLG, in Riedholz, CHE-352.656.209, Baselstrasse 17, 4533 Riedholz, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
03.01.2019.
Zweck:
Führen eines Lebensmittelfachgeschäfts mit Geschenken. Übernimmt das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens "Chäsi Riedholz La Cognata Enzo", in Riedholz (CHE-109.966.441), mit Aktiven und Passiven.
Eingetragene Personen:
Calame-Rosset, Jacqueline, von Le Locle, in Biberist, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Misteli, Patrick, von Neuendorf, in Biberist, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.