Auskünfte zu Wandwerk AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Wandwerk AG
- Wandwerk AG ist in der Branche «Sonstige Bautätigkeit» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Gwatt (Thun).
- Das Management der Firma Wandwerk AG besteht aus 4 Personen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 30.08.2024.
- Im Handelsregister ist die Firma Wandwerk AG unter UID CHE-102.687.655 eingetragen.
- An derselben Adresse sind 6 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: beodent ag, Joblife Services AG, Joblife-Coaching GmbH.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Francisco Berdullas Sanchez,
Markus Scheidegger,
Thomas Krebs,
Christine Walker
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
12.06.1989
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Thun
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.3.009.780-1
UID/MWST
CHE-102.687.655
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maler- und Gipserarbeiten im Innen- und Aussenbereich, insbesondere die Realisierung exklusiver Oberflächen, sowie die Beratung in den Bereichen Gestaltung, Raumdesign und Dekoration. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Finanzgeschäfte durchführen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Dialog Treuhand AG | Bern | 14.08.2014 |
Frühere Revisionsstelle (4)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
wirtschaftsprüfung.gf ag | Ostermundigen | 17.02.2012 | 13.08.2014 | |
HST Treuhand AG | Thierachern | 05.02.2009 | 16.02.2012 | |
GenussCard GmbH in Liquidation | Uetendorf | 19.10.2006 | 04.02.2009 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Casano Thun AG
- Peter Spring AG Malerei Gipserei Region Bern
- Melliger + Spring AG
- Belto AG
- Belto Gerüstbau AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wandwerk AG
Publikationsnummer: HR02-1006118035, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wandwerk AG, in Thun, CHE-102.687.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046182).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berdullas Sánchez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005046182, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Casano Thun AG, in Thun, CHE-102.687.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374557).
Statutenänderung:
03.12.2020.
Firma neu:
Wandwerk AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maler- und Gipserarbeiten im Innen- und Aussenbereich, insbesondere die Realisierung exklusiver Oberflächen, sowie die Beratung in den Bereichen Gestaltung, Raumdesign und Dekoration. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Finanzgeschäfte durchführen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffer, Martin, von Mirchel, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Markus, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krebs, Thomas, von Kirchdorf (BE), in Pohlern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Noflen, in Kiesen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berdullas Sánchez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6762694, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Peter Spring AG Malerei Gipserei Region Bern, in Köniz, CH-035.3.009.780-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6556224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spring, Martin, von Steffisburg, in Thun, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Spring-Pfammatter, Liliane, von Zeneggen und Steffisburg, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Markus, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krebs, Thomas, von Noflen, in Uetendorf, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Bernhard, Andreas, von Seeberg, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.