Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Franz Flück
Hauptstrasse 45
4535 Hubersdorf
Auskünfte zu Braunviehzuchtgenossenschaft Unterleberberg in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
21.11.1952
Löschung im Handelsregister
08.05.2007
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Hubersdorf
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-255.5.000.095-9
UID/MWST
CHE-102.330.348
Branche
Verbände und Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Förderung der Braunviehzucht
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Braunviehzuchtgenossenschaft Unterleberberg
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Braunviehzuchtgenossenschaft Unterleberberg in Liquidation
Publikationsnummer: 3920530, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Braunviehzuchtgenossenschaft Unterleberberg in Liquidation, in Hubersdorf, CH-255.5.000.095-9, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2005, S. 14, Publ. 3041558). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht .
Publikationsnummer: 3041558, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Braunviehzuchtgenossenschaft Unterleberberg, in Hubersdorf, CH-255.5.000.095-9, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.1991, S. 2335).
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Unterleberberg in Liquidation.
Domizil neu:
bei Franz Flück, Hauptstrasse 45, 4535 Hubersdorf. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.04.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Josef, von Mümliswil-Ramiswil, in Kammersrohr, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Anton, von Wolfenschiessen, in Balm bei Günsberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschannen, Eduard, von Wohlen bei Bern, in Niederwil SO, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flück, Josef, von Escholzmatt, Hubersdorf, in Hubersdorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Anton, von Mümliswil-Ramiswil, in Kammersrohr, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flück, Franz, von Hubersdorf und Escholzmatt, in Hubersdorf, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Peter, von Flumenthal, Rüttenen, in Flumenthal, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Sterki, Herbert, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Braunviehzuchtgenossenschaft Unterleberberg, in Hubersdorf (SHAB Nr.73 vom 28.3.1963, S.904). Emil Zuber, Aktuar, und Jakob Emch, Kassier, sind aus der Verwaltung ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen. Fritz Lüthi ist nicht mehr Vizepräsident, jedoch weiterhin Mitglied der Verwaltung;
seine Unterschrift ist erloschen.
Neu in die Verwaltung wurden gewählt:
Anton Niederberger, von Wolfenschiessen, in Balm b. Günsberg, als Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anton Probst, von Mümliswil- Ramiswil, in Kammersrohr, als Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eduard Tschannen, von Wohlen BE, in Niederwil, als Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien.