Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o S. Trachsel
Hohlenweg
3132 Riggisberg
Auskünfte zu Braunviehzuchtgenossenschaft Riggisberg & Umgebung in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.09.1950
Löschung im Handelsregister
29.09.2015
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Riggisberg
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.5.009.957-8
UID/MWST
CHE-100.681.133
Branche
Verbände und Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Wirtschaftliche Förderung der Braunviezucht und Wahrung der Interessen der Braunviehzüchter in gemeinsamer Selbsthilfe.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Braunviehzuchtgenossenschaft Riggisberg & Umgebung
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Braunviehzuchtgenossenschaft Riggisberg & Umgebung in Liquidation
Publikationsnummer: 2396711, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Braunviehzuchtgenossenschaft Riggisberg & Umgebung in Liquidation, in Riggisberg, CHE-100.681.133, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7021676). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 7021676, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Braunviehzuchtgenossenschaft Riggisberg & Umgebung, in Riggisberg, CH-035.5.009.957-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 04.03.1997, S. 1451).
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Riggisberg & Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.04.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellstab, Walter, von Riggisberg, in Riggisberg, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Vizepräsident;
Nussbaum, Hansulrich, von Lohnstorf, in Burgistein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Anken, Rudolf, von Därstetten, in Oberbalm, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Streit, Fred, von Köniz, in Niederscherli, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Trachsel, Samuel, von Rüti bei Riggisberg, in Riggisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Zysset, Christian, von Kirchdorf BE, in Kirchdorf BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Werner, von Köniz, in Riggisberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Braunviehzuchtgenossenschaft Riggisberg & Umgebung, in Riggisberg, Wirtschaftliche Förderung der Braunviehzucht und Wahrung der Interessen der Braunviehzüchter in gemeinsamer Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr.57 vom 31.03.1987, S.954).
Domizil neu:
c/o Samuel Trachsel, Hohlenweg, 3132 Riggisberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Kurt, von Rüeggisberg, in Riggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Böhlen, Walter, von Riggisberg, in Riggisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Mischler, Hansulrich, von Wahlern, in Burgistein, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anken, Rudolf, von Därstetten, in Oberbalm, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Streit, Fred, von Köniz, in Niederscherli, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Trachsel, Samuel, von Rüti bei Riggisberg, in Riggisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Zysset, Christian, von Kirchdorf BE, in Kirchdorf BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.