Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Berufsbildner AG, Schulung + Beratung
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.02.2005
Löschung im Handelsregister
02.08.2018
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Baden
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.3.026.285-7
UID/MWST
CHE-112.226.646
Branche
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Durchführung von Berufsbildner- und Weiterbildungskursen sowie Beratung von Personen, Firmen, Verwaltungen und Organisationen; kann Verwaltungsaufgaben durchführen, finanzielle Transaktionen erledigen, Handelsgeschäfte betreiben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
treuhand marugg + imsand ag | Baden | 24.07.2009 | 01.08.2018 | |
Joseph Meier Consulting | Baden | 15.02.2005 | 23.07.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Berufsbildner AG, Schulung + Beratung
Publikationsnummer: 4393579, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Berufsbildner AG, Schulung + Beratung, in Baden, CHE-112.226.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972895). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Berufsbildner Holding AG, in Baden (CHE-443.619.747), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 3972895, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Berufsbildner AG, Schulung + Beratung, in Baden, CHE-112.226.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1621349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Erich, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publikationsnummer: 1621349, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Berufsbildner AG, Schulung + Beratung, in Baden, CHE-112.226.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1481571).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwertfeger, Jonas, von Gebenstorf, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Schwertfeger, Edwin (genannt Edi), von Gebenstorf, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bleisch, Peter, von Mels, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].