Auskünfte zu AQA AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber AQA AG
- AQA AG hat den Sitz in Thalwil und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Erbringen von Werbedienstleistungen».
- Die Firma wurde am 27.01.2000 gegründet und hat 4 Personen im Management.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 16.12.2020, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- AQA AG ist im Kanton ZH unter der UID CHE-102.978.331 eingetragen.
- Es sind 4 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: Future of Work Group AG, jobchannel AG, SFKI AG.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
Lukas Gonzalez,
Thomas Roland Gysin,
Javier Gonzalez,
Urs Benz
neuste Zeichnungsberechtigte
Lukas Gonzalez,
Thomas Roland Gysin,
Javier Gonzalez,
Urs Benz
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.01.2000
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Thalwil
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.022.747-9
UID/MWST
CHE-102.978.331
Branche
Erbringen von Werbedienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Firmen bezüglich marketingkonzeptionellen Fragen. Sie erstellt zudem Konzepte für sämtliche Kommunikationsinstrumente (klassische & neue) und realisiert diese. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Spring Markus, dipl. Wirtschaftsprüfer | Spiez | <2004 | 04.04.2016 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- AQA Ltd
- AQA SA
- BBGmarconex AG
- BBGWerbung AG
- Emch, Gonzalez & Partner AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: AQA AG
Publikationsnummer: HR02-1005048609, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BBGmarconex AG, in Thalwil, CHE-102.978.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589287).
Statutenänderung:
09.12.2020.
Firma neu:
AQA AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(AQA Ltd) (AQA SA).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Urs, von Neuenhof, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].
Publikationsnummer: HR02-1004589287, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BBGmarconex AG, in Thalwil, CHE-102.978.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2017, Publ. 3861467).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzalez, Lukas, von Wädenswil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin, Thomas, von Liestal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5536652, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BBGWerbung AG, in Thalwil, CH-020.3.022.747-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2008, S. 19, Publ. 4381594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Stephan, von Lenzburg, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Urs, von Neuenhof, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.