Auskünfte zu Baut GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Baut GmbH
- Baut GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Tuttwil. Baut GmbH gehört zur Branche «Allgemeiner Hochbau» und ist aktuell aktiv.
- Das Management der Firma Baut GmbH besteht aus einer Person.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 29.10.2021.
- Im Handelsregister ist die Firma Baut GmbH unter UID CHE-354.135.016 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
16.12.2011
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Wängi
Handelsregisteramt
TG
Handelsregister-Nummer
CH-440.4.025.704-3
UID/MWST
CHE-354.135.016
Branche
Allgemeiner Hochbau
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erbringung sämtlicher Dienstleistungen als General- und Totalunternehmer in der Baubranche, insbesondere durch Übernahme der Planungs-, Projektierungs- und Organisationsarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Baut GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005323241, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Baut GmbH, in Wängi, CHE-354.135.016, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3562043).
Domizil neu:
Im Gücht 2, 9546 Tuttwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
architekturwerkstatt fuhrer & venuti gmbh (CH-440.4.016.116-8), in Wängi, Gesellschafterin, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fuhrer, Hans Peter, von Trubschachen, in Wittenwil (Aadorf), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miesch, Martin, von Titterten, in Tuttwil (Wängi), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 3562043, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Baut GmbH, in Wängi, CHE-354.135.016, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, Publ. 6470784).
Domizil neu:
Frauenfelderstrasse 4, 9545 Wängi.
Publikationsnummer: 6470784, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Baut GmbH, in Wängi, CH-440.4.025.704-3, Dorfstrasse 27, 9545 Wängi, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.12.2011.
Zweck:
Erbringung sämtlicher Dienstleistungen als General- und Totalunternehmer in der Baubranche, insbesondere durch Übernahme der Planungs-, Projektierungs- und Organisationsarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 14.12.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Miesch, Martin, von Titterten, in Tuttwil (Wängi), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
architekturwerkstatt fuhrer & venuti gmbh (CH-440.4.016.116-8), in Wängi, Gesellschafterin, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fuhrer, Hans Peter, von Trubschachen, in Wittenwil (Aadorf), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.