Über BARTLETT TRUST
- Im Management sind 0 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 12.10.2010.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 12.09.2015. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste Meldungen für BARTLETT TRUST
Publikationsnummer: 20199872, (1)
Handelsregister 12.09.2015, BARTLETT TRUST, Vaduz (FL-0002.357.059-6)Treuhänderschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: First Trust Management AG, 9490 Vaduz, Treuhänderin.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
CONCORDANZ ANSTALT, 9494 Schaan, Treuhänderin.
Publikationsnummer: 20197010, (1)
Handelsregister 27.06.2015, BARTLETT TRUST, Vaduz (FL-0002.357.059-6)Treuhänderschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: WANGER Wirtschaftstreuhand Aktiengesellschaft, 9490 Vaduz, Treuhänderin;
Wanger, Dr. Markus Hugo, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Treuhänder.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
First Trust Management AG, 9490 Vaduz, Treuhänderin.
Publikationsnummer: 20108324, (1)
Firmenindex GBOERA, 13.10.2010, 2010 Öffentlichkeitsregisteramt, Neueintrag, 13.10.2010 BARTLETT TRUST, Vaduz (FL-0002.357.059) , Die eingetragenen Daten wurden nicht öffentlich publiziert.