Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Gemeindeverwaltung Kirchberg
Dorfplatz
9533 Kirchberg SG
Auskünfte zu Automobilgesellschaft Kirchberg AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.01.1914
Löschung im Handelsregister
14.12.2004
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Kirchberg (SG)
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.3.000.907-3
UID/MWST
CHE-101.925.266
Branche
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb von Personen- und Gütertransporten, Service- und Reparaturwerkstätte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und andere Rechte erwerben, halten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Urs Gebert | Wil SG | 15.06.2001 | 13.12.2004 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Automobilgesellschaft Kirchberg AG
Publikationsnummer: 2588792, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Automobilgesellschaft Kirchberg AG, in Kirchberg SG, CH-320.3.000.907-3, Betrieb von Personen- und Gütertransporten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2004, S. 11, Publ. 2273252). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Bus Ostschweiz AG, in Wil SG (CH-320.3.046.001-6), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 2273252, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Automobilgesellschaft Kirchberg AG, in Kirchberg SG, Betrieb von Personen- und Gütertransporten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2001, S. 4509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Karl, von Mosnang, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knobel, Ivan, von Betschwanden, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Automobilgesellschaft Kirchberg AG, in K i r c h b e r g S G , Betrieb von Personen- und Gütertransporten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 28.04.1997, S. 2832).
Domizil neu:
c/o Gemeindeverwaltung Kirchberg, Dorfplatz, 9533 Kirchberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lengwiler, Beda, von Muolen, in Kirchberg SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein, Roland, von Mosnang, in Rickenbach bei Wil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Ernst, von Mogelsberg, in Kirchberg SG, Revisionsstelle;
Keller, Josef, von Kirchberg SG, in Uesslingen, Revisionsstelle;
Egli, Franz, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häne, Christoph, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brändle, Karl, von Mosnang, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ledergerber, Othmar, von Andwil SG und Waldkirch, in Kirchberg SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.