Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Atlantis Aquaculture Holding AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.06.2007
Löschung im Handelsregister
13.05.2013
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.3.037.434-7
UID/MWST
CHE-113.701.928
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau und die Übernahme von Beteiligungen an Gesellschaften im Bereich der Indoor-Fischzuchtanlagen in ganz Europa, die Ausführung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen, die Umsetzung von strategischen und operativen Zielen sowie die Sicherung einer einheitlichen Überwachung, Kontrolle und Beratung innerhalb der Holding. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Indoor-Fischzuchtanlagen für Salzwasserfische, Süsswasserfische und Krustentiere in der Schweiz. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen und alle Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder welche direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 02.07.2007 | 12.05.2013 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Atlantis Aquaculture Holding AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Atlantis Aquaculture Holding AG in Liquidation
Publikationsnummer: 7185892, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Atlantis Aquaculture Holding AG in Liq., in Bern, CH-035.3.037.434-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S. 4, Publ. 5325690). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 5325690, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Atlantis Aquaculture Holding AG, in Bern, CH-035.3.037.434-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 4, Publ. 4003676).
Firma neu:
Atlantis Aquaculture Holding AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.10.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davis, Robert Kenneth, Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Aventura FL (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hufschmid, Peter Dr., von Diegten, in Spiegel bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ogi, Christoph, von Frutigen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winzenried, Markus, von Belp, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Michael, von Holderbank SO und Suhr, in Mur VD, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4003676, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Atlantis Aquaculture Holding AG, in Bern, CH-035.3.037.434-7, c/o Michael Bader, Kramgasse 25, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau und die Übernahme von Beteiligungen an Gesellschaften im Bereich der Indoor-Fischzuchtanlagen in ganz Europa, die Ausführung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen, die Umsetzung von strategischen und operativen Zielen sowie die Sicherung einer einheitlichen Überwachung, Kontrolle und Beratung innerhalb der Holding. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Indoor-Fischzuchtanlagen für Salzwasserfische, Süsswasserfische und Krustentiere in der Schweiz. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen und alle Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder welche direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Davis, Robert Kenneth, Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Aventura FL (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bader, Michael, von Holderbank SO und Suhr, in Mur VD, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hufschmid, Peter Dr., von Diegten, in Spiegel bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ogi, Christoph, von Frutigen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winzenried, Markus, von Belp, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.