Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu AMEOS Santé Holding AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.03.2012
Löschung im Handelsregister
02.06.2016
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.037.697-2
UID/MWST
CHE-199.567.492
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen, den Erwerb, die Sanierung und den Betrieb sowie das Management und die Beratung von Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen in Europa. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten als auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verbindlichkeiten ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen; auch kann sie mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 29.03.2012 | 01.06.2016 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- AMEOS Santé Holding Ltd
- AMEOS Santé Holding SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: AMEOS Santé Holding AG
Publikationsnummer: 2865379, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CHE-199.567.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2747627).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AMEOS Santé AG, in Zürich (CHE-486.332.277), gemäss Fusionsvertrag vom 27.04.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 147'030.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'899.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die AMEOS Gruppe AG, in Zürich (CHE-399.013.332), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 2747627, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CHE-199.567.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klinger, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates;
Hilbrenner, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, stellvertretendes Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.
Publikationsnummer: 2080649, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CHE-199.567.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Publ. 1977385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wendel, Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klinger, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.